大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于万方地产的问题,于是小编就整理了3个相关介绍万方地产的解答,让我们一起看看吧。
万方集团老板是谁?
宋支边,男,1960年1月生,研究生学历,统计师,现任焦作市万方集团有限责任公司(以下简称“万方集团”)董事长、总经理、党委书记、焦作万方铝业股份有限公司董事职务。
1978年5月在焦作市棉纺厂参加工作。
1981年10月调至焦作市铝厂工作。
历任焦作市铝厂动力车间统计员、人事处干事、人事处副处长职务。
期间于1989年9月至1992年7月在河南省委党校学习经济管理专业(大专)。
1998年6月至2001年7月任万方集团办公室主任、机关书记职务。
2001年7月至2005年12月任万方集团副总经理(兼办公室主任)职务。
2001年8月至2010年5月兼任焦作市万方实业有限责任公司董事长。
2010年5月起至今任万方集团董事长、总经理、党委书记职务。
2010年8月至今兼任焦作万方董事职务。
万方集团老板是霍斌先生,焦作万方铝业股份有限公司(深市上市公司000612)是由原焦作市铝厂于1993年通过股份制改制设立的定向募集股份公司,1996年在深交所上市,2006年加入中国铝业股份有限公司,成为其控股子公司。公司类型有限公司。
王大青,女,1971年生,本科学历,毕业于河南省委党校法律专业。曾历任河南省焦作市修武县五里源乡人民政府副乡长职务、河南省焦作市修武县五里源乡人大主席职务、河南省焦作市修武县政协副主席职务、河南省焦作市解放区人民政府副区长职务。现任焦作市万方集团有限责任公司总经理。
万方集团董事长:张晖,男,1974年3月出生,大学学历。现任万方投资控股(集团)有
限公司总裁,董事长。1995年至1998年任北市电话局左家庄分局工
程部经理,1998年至2000年任北讯通畅达通讯工程有限公司总经理
,2000年至2001年任北万方源房地产开发有限公司总经理,2001年
至今任万方投资控股(集团)有限公司总裁
霍斌
焦作万方董事会收到持股5%以上股东万方集团《关于增加焦作万方铝业股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于补选第八届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
根据议案,万方集团拟提名王大青为焦作万方第八届董事会非独立董事候选人。
万方发展是什么概念?
是一只在我国深圳证券交易所主板上市交易的股票。
经营范围
城市道路以及基础设施的建设及投资;给排水及管网建设及投资;城市燃气及管网投资;城市服务项目的建设及投资;城市旧城改造;城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资;项目投资及投资的项目管理。公司经过资产重组,公司主营业务已由原来的国际工程承包、对外贸易等变更为房地产开发和销售。
南宁市万方贸易公司怎么样?
南宁万方贸易有限公司成立于2014-02-17,法定代表人为黄丽琴,注册资本为500万元人民币,统一社会信用代码为914501000907362210。
企业地址位于南宁市那洪大道12号A栋第7层740室,所属行业为房地产业。
经营范围包含:劳务派遣服务;餐饮服务;住宅室内装饰装修。
一般项目:物业管理;住宅水电安装维护服务;安全系统监控服务;非居住房地产租赁;住房租赁;电子、机械设备维护;市政设施管理;专业保洁、清洗、消毒服务。
到此,以上就是小编对于万方地产的问题就介绍到这了,希望介绍关于万方地产的3点解答对大家有用。